Nationale Volksarmee
Gefunden: 136
Dienststelle | Abk. | Ort | Traditionsname | ||
---|---|---|---|---|---|
Funktechnische Kompanie 433 | FuTK-433 | Banzin | - | Info | |
Wehrkreiskommando | WKK | Gadebusch | - | Info | |
12. Grenzkompanie | 12. GK | Gallin | - | Info | |
8. Grenzkompanie | 8. GK | Gandow | - | Info | |
Mot.-Schützen Ausbildungsregiment 31 | MSAR-31 | Glöwen | - | Info | |
Panzerregiment 8 | PR-8 | Goldberg (bis 1964 in Prora) | Arthur Becker (Kaserne 30.11.1964/TT 01.03.1971) | Info | |
Raketenabteilung 8 | RA-8 | Goldberg | Hermann Schuldt (01.03.1983) | Info | |
Bataillon Chemische Abwehr 8 | BChA-8 | Goldberg (ab 1987 Karow) | Erich Correns (01.03.1986) | Info | |
Ledigenwohnheim | LWH | Goldberg | - | Info | |
Bataillon Funkelektronischer Kampf 5 | BFEK-5 | Goldberg | Paul Verner (01.03.1989) | Info | |
Grenzregiment 8 | GR-8 | Grabow | Robert Abshagen (01.03.1974) | Info | |
Stabskompanie 8 | StK-8 | Grabow | - | Info | |
Nachrichtenkompanie 8 | NK-8 | Grabow | - | Info | |
Regimentsleitung | Rgt.-Lg. | Grabow | - | Info | |
Funktechnische Kompanie 432 | FuTK-432 | Groß Molzahn | - | Info | |
5. Grenzkompanie | 5. GK | Groß Thurow | - | Info | |
Wehrkreiskommando | WKK | Güstrow | - | Info | |
Divisionslager 8 | DL-8 | Karow | - | Info | |
Führung rückwärtiger Mobilmachungsverbände / TT-12 | Führ. Rückw.Mob.Verb/TT-12 | Karow | - | Info | |
Grenzausbildungsregiment 5 | GAR-5 | Glöwen (von 1965-1971, ab 1973) | Gustav Sobottka (01.03.1975) | Info | |
Kompanie Funkelektronischer Kampf 8 | KpFeK-8 | Schwerin | - | Info | |
Mot.-Schützen Ausbildungsregiment 31 | MSAR-31 | Glöwen | - | Info | |
Sauerstoffgewinnungs- und Versorgungseinrichtung 77 | SGVE-77 | Laage | - | Info | |
Standortzug Schwerin | StoZ | Leezen/Goerslow | - | Info | |
Reserveobjekt | - | Boizenburg | - | Info | |
3. Grenzkompanie | 3. GK | Haar über Amt Neuhaus (Haar gehörte zur DDR) | - | Info | |
Reserveobjekt | - | Amt Neuhaus OT Haar (Haar gehörte zur DDR) | - | Info | |
Mot.-Schützenregiment 29 | MSR-29 | Hagenow | Ernst Moritz Arndt (Kas. 07.10.67/TT 01.03.1976) | Info | |
Aufklärungsbataillon 8 | AB-8 | Hagenow | Otto Moritz (01.03.1985) | Info | |
Pionierbataillon 8 | PiB-8 | Hagenow | Tudor Vladimirescu (01.03.1986) | Info | |
Spezialaufklärungskompanie 5 | SAK-5 | Hagenow | - | Info | |
Wehrkreiskommando | WKK | Hagenow | - | Info | |
7. Grenzkompanie | 7. GK | Horst | - | Info | |
Grenzübergangsstelle Straße mit Sicherungszug | GÜSt mit SiZ | Horst | - | Info | |
Bootszug | - | Horst | - | Info | |
8. Grenzkompanie | 8. GK | Kaarßen | - | Info | |
Funktechnische Kompanie 434 | FuTK-434 | Karenz | - | Info | |
Bataillon Materielle Sicherstellung 8 | BMS-8 | Karow | Herbert Tschäpe (Kaserne 07.10.1969/TT 01.03.1985) | Info | |
Sanitätsbataillon 8 | SanB-8 | Karow | Hans Rodenberg (01.03.1988) | Info | |
Funkstörkompanie | FuSK-8 | Karow | - | Info | |
Mobilmachungsbasis für BrmS-2 | MobBas | Karow | - | Info | |
Munitionslager 15 | ML-15 | Klueß | - | Info | |
Bataillon Chemische Abwehr 8 | BChA-8 | Karow (bis 1987 Goldberg) | Erich Correns (01.03.1986) | Info | |
6. Grenzkompanie | 6. GK | Kneese | - | Info | |
Gefechtsstand MB V, geschütztes Bauwerk (UTA) | GS MB V | Kreien | - | Info | |
Jagdbombenfliegergeschwader 77 | JBG-77 | Laage | Gebhardt Leberecht von Blücher (01.03.1987) | Info | |
Fliegertechnisches Bataillon 77 | FTB-77 | Laage | - | Info | |
Nachrichten- und Flugsicherungsbataillon 77 | NFB-77 | Laage | - | Info | |
Marinefliegergeschwader 28 | MFG-28 | Laage | Paul Wieczorek (07.10.1989) | Info | |
Fliegertechnisches Bataillon 28 | FTB-28 | Laage | - | Info | |
Nachrichten- und Flugsicherungsbataillon 28 | NFB-28 | Laage | - | Info | |
II. Grenzbataillon | II. GB | Lassahn | - | Info | |
Bootszug | - | Lassahn | - | Info | |
8. Grenzkompanie | 8. GK | Leisterförde | - | Info | |
6. Grenzkompanie | 6. GK | Lenzen | - | Info | |
Grenzübergangsstelle Sicherungszug | GÜSt SiZ | Lenzen | - | Info | |
Wehrkreiskommando | WKK | Ludwigslust | - | Info | |
Militärforstwirtschaftsbetrieb | MFWB LUEBT | Lübtheen | - | Info | |
Truppenübungsplatz | TÜP | Lübtheen | - | Info | |
Wehrkreiskommando | WKK | Lübz | - | Info | |
Lazarett | Laz | Neustadt-Glewe | - | Info | |
I. Grenzbataillon | I. GB | Nostorf | - | Info | |
Grenzübergangsstelle Straße mit Sicherungszug | GÜSt-SiZ | Nostorf | - | Info | |
Fla-Raketenabteilung 132 | FRA-132 | Tramm | - | Info | |
Funk- und funktechnisches Aufklärungsbataillon 5 | FuFuTAB-5 | Schwerin (ab 07/1989 Glöwen) | - | Info | |
2. Grenzkompanie | 2. GK | Bahlen über Boizenburg/Elbe | - | Info | |
Bootshafen | - | Boizenburg | - | Info | |
Wehrkreiskommando | WKK | Bützow | - | Info | |
Grenzausbildungsregiment 5 | GAR-5 | Perleberg (von 1971 - 1973) | Gustav Sobottka (01.03.1975) | Info | |
Grenzübergangsstelle Wasser mit Sicherungszug | GÜSt-Wasser mit SiZ | Cumlosen | - | Info | |
Artillerieregiment 5 | AR-5 | Dabel | Paul Sasnowski (01.03.1975) | Info | |
Panzerjägerabteilung 5 | PJA-5 | Dabel | Damdiny Suche-Bator 01.03.1986) | Info | |
Geschoßwerferabteilung 5 | GeWA-5 | Dabel | - | Info | |
Relaisstation, geschütztes Bauwerk (UTA) | RS | Dargelütz | - | Info | |
5. Raketenbrigade | 5. RBr | Demen | Bruno Leuschner (01.03.1971) | Info | |
Bewegliche Raketentechnische Basis 5 | BRTB-5 | Demen | Carl Moltmann (01.03.1979) | Info | |
II. Grenzbataillon | II. GB | Dömitz | - | Info | |
III. Grenzbataillon | III. GB | Dömitz | - | Info | |
Bootskompanie | BK | Dömitz | - | Info | |
9. Grenzkompanie | 9. GK | Dömitz | - | Info | |
Pionierkompanie 8 | PiK-8 | Dömitz | - | Info | |
Medizinischer Stützpunkt 8 | MedPunkt | Dömitz | - | Info | |
Bootsinstandsetzungszug | - | Dömitz | - | Info | |
Fla-Raketenregiment 13 | FRR-13 | Parchim | Edgar Andrè (01.03.1972) | Info | |
Technische Abteilung 130 | TA-130 | Parchim | - | Info | |
Funktechnisches Bataillon 43 | FuTB-43 | Parchim | - | Info | |
Funktechnische Kompanie 431 | FuTK-431 | Parchim | - | Info | |
Wehrkreiskommando | WKK | Parchim | - | Info | |
Unteroffiziersschule VI | US | Perleberg | Egon Schultz (01.03.1974) | Info | |
Offizierswohnheim | WH | Perleberg | - | Info | |
Wehrkreiskommando | WKK | Perleberg | - | Info | |
11. Grenzkompanie | 11. GK | Schlagbrügge | Gerhard Hofert (1989) | Info | |
Grenzübergangsstelle Eisenbahn mit Sicherungszug | GÜSt-Eisenbahn mit SiK | Schwanheide | - | Info | |
Reserveobjekt | - | Schwartow | - | Info | |
8. Mot.-Schützendivision | 8. MSD | Schwerin | Kurt Bürger (Kaserne/Stab 07.10.1968) | Info | |
Stabskompanie 8 | StK-8 | Schwerin | - | Info | |
Teilobjekt Funkaufklärungszentrale Nord | FuAZ | Rüggow | - | Info | |
Nachrichtenbataillon 8 | NB-8 | Schwerin | Kurt Bürger (01.03.1983) | Info | |
Musikkorps | - | Schwerin | - | Info | |
Ledigenwohnheim | LWH | Schwerin | - | Info |